clases matemáticas método Singapur, clases de física cálculo álgebra e inglés a domicilio y a distancia (video llamadas). Contacto: claudio hurtado. Email: clasesch@gmail.com. Teléfono Whatsapp : +569 45517215.

Portada del sitio > Recursos educativos tips consejos > Para los padres > Ayuda para enseñar la tablas a mi hijo, cómo enseñar las tablas? método para (...)

Ayuda para enseñar la tablas a mi hijo, cómo enseñar las tablas? método para aprender a multiplicar números de dos cifras

Jueves 2 de enero de 2020, por profeclaudio

Modelos alternativos para ayudar a nuestros hijas e hijos a aprenderse las tablas de multiplicar y realizar multiplicaciones de dos o más cifras pensando.

A propósito de consulta de una amiga:

Hola,

primero que todo no hablemos de fórmula (suena a algo mágico que soluciona todo y no es así), te invito a hablar de modelos.

Veamos si te puedo ayudar,

prueba con sumas ejemplo: inicia preguntándole a tu hijo e hija si sabe sumar.

3 x2 = 3 + 3 = 2+ +2 +2 = 6

otro ejemplo

12 x 7 = 12 + 12 +12 +12 +12 + 12 +12 = 7 + 7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 = 84.

Antes pregúntale al alumno alumna si sabe sumar y luego aplica el modelo, la idea es que se le presente como un desafío, ya que el o ella responderá que si sabe sumar.

La idea también es que el o ella entienda que la multiplicación la puede realizar a través de sumas y luego que el o ella (no tu) se de cuenta que es tedioso estar sumando para multiplicar y se anime a aprenderse las tablas, recuerda que esa conclusión no la debes sacar tu sino el alumno o la alumna.

Otro modelo para multiplicar número de dos cifras es:

12x24 = 12 x (20 + 4)= 12 x20 + 12 x4 = 240 + 48 = 288,

te darás cuenta que este modelo es después del anterior dado y la idea en este último es facilitar el mecanismo del cálculo no agotando al alumno con el modelo tradicional de multiplicación.

Ojo en el ejemplo anterior también podemos aplicar el modelo

12 x 24 = 12 x 12 x 2 = (12 x !2) x 2 = 144 x 2 = 288,

la idea es que los modelos induzcan a pensar al alumno alumna.

Otro ejemplo

45 x 76 = 45 x (70 + 6) = 45 x 70 + 6 x 45 = (40 +5) x 70 + 6 x (40 + 5) = 40 x 70 + 5 x 70 + 6 x 40 + 6 x 5 = 2800 + 350 + 240 + 30 = 3420.

La idea es que el alumno la alumna NO REALICE ALGO MECÁNICO, sino entender lo que hace.

OJO 90 x 80 = 9 x 10 x 8 x 10 = 9 x 8 x 10 x 10 = 72 x 100 = 7200.

Espero te sirva, recuerda lo más importante es lograr que tu hijo hija piense el modelo

NO A LA REPETICIÓN SIN SENTIDO.

Dale que se puede!

Saludos

claudio hurtado coach matemáticas y física
whatasapp +56945517215
correo clasesch@gmail.com
sitio web www.clasesparticulares.cl
avenida hernando de aguirre 128 0f 904 metro tobalaba santiago chile


CLASES PARTICULARES MATEMÁTICAS MÉTODO SINGAPUR
Imparte Guisela Rojas, para niños desde prekinder.
CLASES PARTICULARES DE INGLÉS PARA NIÑOS DESDE PREKINDER
Imparte Guisela Rojas.
Email guiselarr@gmail.com
WhatsApp +56945517215